Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vælddalen 4, 8370 Hadsten (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Direktion: Jeppe Ingemann Lyng (direktion) (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-01 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Legale ejere: Jeppe Ingemann Lyng, Black Noir ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Navne: CENTER FOR SOCIOLOGISK ANALYSE ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Stiftere: Kathrine Pejtersen, Jeppe Ingemann Lyng (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-04 tilføjes Legale ejere: Black Noir ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vælddalen 4, 8370 Hadsten (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2014-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 3, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-11-26)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-22 fjernes Direktion: Kathrine Pejtersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Legale ejere: Jeppe Ingemann Lyng (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 3, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-11-26)
Den 2012-11-01 tilføjes Direktion: Kathrine Pejtersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved forskning og eksperimentel udvikling indenfor samfundsvidenskab og humanistisk videnskab samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-01 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Navne: CENTER FOR SOCIOLOGISK ANALYSE ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Stiftere: Kathrine Pejtersen, Jeppe Ingemann Lyng (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Vedtægter: 2012-11-01 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-24)