Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Binavne | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NELS HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2014-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET AF 17. JUNI 2014 A/S. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET AF 17. JUNI 2014 A/S. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-11 tilføjes Binavne: Bærtelsen Biler Aps (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-31 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-03-31 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-03-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-03-30 tilføjes Vedtægter: 2019-03-30 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornblomstvej 43, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hulvejen 99, 9530 Støvring (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulvejen 99, 9530 Støvring (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2012-11-05 tilføjes Direktion: Henrik Plougmand Bærtelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Legale ejere: Henrik Plougmand Bærtelsen (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2012-11-05 tilføjes Navne: BÆRTELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2012-11-07)
Den 2012-11-05 tilføjes Reelle ejere: Henrik Plougmand Bærtelsen (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2012-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Stiftere: Henrik Plougmand Bærtelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Vedtægter: 2012-11-05 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2012-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-11-07)
Den 2012-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)