Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-27 tilføjes Vedtægter: 2021-12-27 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krekærvangen 42, 8340 Malling (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Østergårdsvej 40, 8340 Malling (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2013-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med virksomhedsrådgivning, juridisk og økonomisk bistand, almindelig investeringsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 tilføjes Vedtægter: 2013-01-11 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2012-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Østergårdsvej 40, 8340 Malling (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2012-11-01 tilføjes Direktion: Rasmus Mühlebach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-11-14)
Den 2012-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: invest@muhlebach.dk (offentliggjort 2012-11-14)
Den 2012-11-01 tilføjes Legale ejere: Rasmus Mühlebach (offentliggjort 2015-04-25)
Den 2012-11-01 tilføjes Navne: MÜHLEBACH INVEST ApS (offentliggjort 2012-11-06)
Den 2012-11-01 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Mühlebach (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2012-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Stiftere: Rasmus Mühlebach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-11-06)
Den 2012-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)