Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-02-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-02-21 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-20 tilføjes Direktion: Susanne Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-15 fjernes Direktion: Susanne Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2012-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COMFORT TOURS ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2024-02-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-03 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2012-12-03 fjernes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindebjerg 23, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-06 tilføjes Direktion: Susanne Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2012-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i Comfort Tours ApS, CVR nr. 34602085, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Legale ejere: Susanne Jensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-11-06 tilføjes Navne: HH ODENSE HOLDING ApS (offentliggjort 2012-11-06)
Den 2012-11-06 tilføjes Reelle ejere: Susanne Jensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-11-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2012-11-06 tilføjes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Stiftere: Susanne Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2012-11-06 tilføjes Vedtægter: 2012-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-11-06)
Den 2012-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)