Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Jessens Vej 15, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-05 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Legale ejere: FINE ApS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Navne: INRISK ApS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Stiftere: J. B. J. CONSULTING ApS, FINE ApS, FALKLEIS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 fjernes Direktion: Claus Anderskov Madsen (direktion) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: Totalassistance Aarhus ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-05-03 tilføjes Revisor: Totalassistance Aarhus ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-05-03 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Jessens Vej 15, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2016-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Poul Ankers Gade 2, 1271 København K (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2016-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-11-10 tilføjes Legale ejere: FINE ApS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2016-11-09 fjernes Legale ejere: J. B. J. CONSULTING ApS, FINE ApS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-10 tilføjes Vedtægter: 2016-11-10 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2016-11-10 fjernes Direktion: Jan Bo Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-02-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Ankers Gade 2, 1271 København K (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2012-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Produktionstorvet 426, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentydelser og softwareudvikling og -løsninger og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2012-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2012-12-14 tilføjes Vedtægter: 2012-12-14 (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2012-12-14 fjernes Direktion: Martin Falk Leisner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Legale ejere: J. B. J. CONSULTING ApS, FINE ApS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2012-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Produktionstorvet 426, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 tilføjes Direktion: Martin Falk Leisner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2012-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-05 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2012-11-05 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2012-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2012-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2012-11-05 tilføjes Navne: INRISK ApS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2012-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2012-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2012-11-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2012-11-05 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2012-11-05 tilføjes Stiftere: J. B. J. CONSULTING ApS, FINE ApS, FALKLEIS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2012-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2012-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)