Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: META FILM EUROPAMESTRENE ApS. (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2012-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: META FILM PRODUCTION ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2012-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: META FILM RIGHTS ApS. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2013-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: DENMARK92 ApS. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SAM PRODUCTIONS ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2017-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: META FILM RIGHTS ApS. (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2019-09-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A&M ApS. (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-12-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-28 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-28 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2015-12-18 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2015-12-18 fjernes Revisor: MA Revision, Statsautoriserede revisorer v/Michael Andersen (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2013-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Strandstræde 20, 2., 1254 København K (offentliggjort 2013-06-04)
Den 2013-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 32, 3., 1408 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-02 tilføjes Legale ejere: Meta Louise Foldager Sørensen (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2012-11-02 tilføjes Reelle ejere: Meta Louise Foldager Sørensen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2012-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 32, 3., 1408 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 tilføjes Direktion: Meta Louise Foldager Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, at foretage investeringer samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-11-07)
Den 2012-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Navne: META FILM HOLDING ApS (offentliggjort 2012-11-02)
Den 2012-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-11-01 tilføjes Revisor: MA Revision, Statsautoriserede revisorer v/Michael Andersen (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-11-01 tilføjes Stiftere: Meta Louise Foldager Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Tegningsregel: Kapitalselskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Vedtægter: 2012-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-11-02)
Den 2012-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)