Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alexander Micki Lund Bentsen | 01.03.2020 | 10.01.2023 | adm. dir |
Tina Füssel | 20.03.2017 | 28.02.2020 | direktør |
Torben Aagaard | 13.11.2012 | 20.03.2017 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.11.2012 | 13.11.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Hall Schou | 30.05.2018 | 10.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tina Füssel | 20.03.2017 | 10.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Susan Hørlyck Münster | 20.03.2017 | 10.01.2023 | formand |
Esben Wesenberg Kjær | 20.03.2017 | 08.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Nielsen | 12.07.2016 | 20.03.2017 | formand |
Sigurd Lilienfeldt | 21.07.2015 | 10.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Torben Aagaard | 23.09.2013 | 20.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Christian Sagild | 23.09.2013 | 20.03.2017 | næstformand |
Lars Christian Bruhn | 23.09.2013 | 24.05.2016 | formand |
Samuel Rachlin | 23.09.2013 | 25.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kim Kristian Østrup | 23.09.2013 | 21.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Preben Mejer | 23.09.2013 | 02.02.2015 | bestyrelsesmedlem |