Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Bestyrelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-24 tilføjes Direktion: Thomas Nyborg Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 fjernes Direktion: Rikke Ahnfeldt Kjær (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bødker Christensen (formand) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Jesper Bødker Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-11 tilføjes Bestyrelse: Eigild Bødker Christensen (formand) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Bestyrelse: Per Søndergaard Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-10 fjernes Bestyrelse: Eigild Bødker Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bødker Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2018-10-09 fjernes Bestyrelse: Johan Blach Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-30 fjernes Direktion: Gert Tougård Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Gert Tougård Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-30 fjernes Direktion: Gert Tougård Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-13 tilføjes Hjemmeside: www.globalcarleasing.dk (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@globalcarleasing.dk (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-06-14 tilføjes Reelle ejere: Eigild Bødker Christensen (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2017-06-13 fjernes Reelle ejere: Eigild Bødker Christensen (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-02 tilføjes Direktion: Gert Tougård Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-02 fjernes Direktion: Søren Hjelmholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råensvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-31 tilføjes Bestyrelse: Johan Blach Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-31 tilføjes Direktion: Søren Hjelmholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og leasingvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2012-11-06)
Den 2012-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Legale ejere: GLOBAL CAR LEASING A/S (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2012-10-31 tilføjes Navne: GLOBAL CAR SPLITLEASING A/S (offentliggjort 2012-11-01)
Den 2012-10-31 tilføjes Reelle ejere: Eigild Bødker Christensen (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2012-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-10-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Stiftere: GLOBAL CAR LEASING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Vedtægter: 2012-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-11-01)
Den 2012-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)