Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Revisor | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Direktion | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 tilføjes Navne: CP Consult ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-06 fjernes Navne: CP Consult A/S (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 tilføjes Vedtægter: 2024-06-07 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Bestyrelse: Dennis Meldhedegaard-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2013-08-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Connecting Food Holding ApS. (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Connecting Food Holding ApS. (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: VENZO A/S. (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-17 sletter virksomheden Ejerskaber: VENZO A/S. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2017-06-08 sletter virksomheden Ejerskaber: TRICKED ESPORT ApS. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: VNZ Holding A/S. (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2018-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: VNZ Partners A/S. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: VNZ Partners A/S. (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2019-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: CP Racing ApS. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Level Up Garage ApS. (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2021-07-15 sletter virksomheden Ejerskaber: VENZO A/S. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2023-08-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Level Up Garage ApS. (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2024-04-29 tilføjes Reelle ejere: Claes Hahn Balle (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-12-31 tilføjes Legale ejere: CP Corp ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: LRE HOLDING ApS, DNI HOLDING ApS, NAF CAPITAL ApS, VBDN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 tilføjes Navne: CP Consult A/S (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-12-30 fjernes Navne: MINDRESHAPE A/S (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-31 tilføjes Reelle ejere: Victor Fenger Bruun de Neergaard, Nicolai Alexander Flint, Dennis Meldhedegaard-Nielsen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Lars Stender-Rechter (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-30 fjernes Reelle ejere: Dennis Meldhedegaard-Nielsen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-12-31 tilføjes Vedtægter: 2023-12-31 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 34, 2400 København NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 34, 2400 København NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-11 tilføjes Bestyrelse: Morten Degnemark (formand) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-07-10 fjernes Bestyrelse: Lars Stender-Rechter (formand) (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: LRE HOLDING ApS, DNI HOLDING ApS, NAF CAPITAL ApS, VBDN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Dennis Meldhedegaard-Nielsen, Lars Stender-Rechter (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: LRE HOLDING ApS, DNI HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Dennis Meldhedegaard-Nielsen, Lars Stender-Rechter (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 34, 2400 København NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsortvej 68, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-11-17 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-08-29 fjernes Bibranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, bestyrelsesformand, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-03-01 tilføjes Vedtægter: 2022-03-01 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-04 tilføjes Bestyrelse: Lars Stender-Rechter (formand) (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-04 tilføjes Navne: MINDRESHAPE A/S (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2018-09-03 fjernes Navne: MINDRESHAPE ApS (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-04 tilføjes Vedtægter: 2018-09-04 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2018-09-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-04 fjernes Direktion: Lars Stender-Rechter (direktør) (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-04-07 tilføjes Direktion: Lars Stender-Rechter (direktør) (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-04-07 fjernes Direktion: Sandra Kristensen (direktør) (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortvej 68, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2017-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 4., 1411 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-01 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2016-12-01 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: Sandra Kristensen (direktør) (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2016-04-01 fjernes Direktion: Dennis Meldhedegaard-Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-19 fjernes Direktion: Lars Stender-Rechter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-31 tilføjes Legale ejere: LRE HOLDING ApS, DNI HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-31 tilføjes Bibranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2014-05-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2014-05-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2013-11-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-10-31)
Den 2013-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2013-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 4., 1411 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-10-28 tilføjes Direktion: Lars Stender-Rechter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forretningsudvikling og administration, eje kapitalandele i virksomheder og foretage investeringer samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2012-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 tilføjes Navne: MINDRESHAPE ApS (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2012-10-28 tilføjes Reelle ejere: Dennis Meldhedegaard-Nielsen, Lars Stender-Rechter (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2012-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-10-28 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2012-10-28 tilføjes Stiftere: LRE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2012-10-28 tilføjes Vedtægter: 2012-10-28 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2012-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2012-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)