Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Ejerskaber | Navne | ||||
Vedtægter | Binavne | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskab (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TANDLÆGEGRUPPEN ROSENHØJ I/S. (offentliggjort 2013-01-15)
Den 2022-01-29 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Nikan2 Holding ApS (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-28 fjernes Navne: TANDLÆGESELSKABET NIKAN2 ApS (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-29 tilføjes Vedtægter: 2022-01-29 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-11 tilføjes Binavne: AEC Invest & Consult ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2020-10-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2017-11-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2017-11-07 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2017-11-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nicolai Eigtveds Gade 36, 4. tv., 1402 København K (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 165, 3. 2., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: tdlaec@hotmail.com (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2014-11-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-11-12 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2012-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, og virksomhed der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2012-12-12 tilføjes Navne: TANDLÆGESELSKABET NIKAN2 ApS (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2012-12-11 fjernes Navne: NIKAN2 ApS (offentliggjort 2012-10-23)
Den 2012-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 tilføjes Vedtægter: 2012-12-12 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2012-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 165, 3. 2., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2012-10-23 tilføjes Direktion: Anders Egede Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2012-10-29)
Den 2012-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Legale ejere: Anders Egede Christensen (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2012-10-23 tilføjes Navne: NIKAN2 ApS (offentliggjort 2012-10-23)
Den 2012-10-23 tilføjes Reelle ejere: Anders Egede Christensen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2012-10-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2012-10-23 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2012-10-23 tilføjes Stiftere: Anders Egede Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-10-23)
Den 2012-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)