Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-18 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-23 fjernes Navne: SLIK INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-23 fjernes Stiftere: Gobind Ram (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-12 fjernes Direktion: Alia Amin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 28, 3. 53., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 tilføjes Direktion: Alia Amin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Direktion: Gobind Ram (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at drive Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer og dertil relateret virksomhed. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-11-01 tilføjes Vedtægter: 2012-11-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 28, 3. 53., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-18 tilføjes Direktion: Gobind Ram (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-18 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-10-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-10-18 tilføjes Navne: SLIK INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-10-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-10-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-10-18 tilføjes Stiftere: Gobind Ram (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)