Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holmen vindkraft I/S I. (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2019-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lønborg Hede II I/S. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skuldbølvej 9, 6893 Hemmet (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skuldbølvej 9, 6893 Hemmet (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skuldbølvej 9, 6893 Hemmet (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2012-10-22 tilføjes Direktion: Per Bank Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringer i formuegoder samt hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Legale ejere: Per Bank Vestergaard (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2012-10-22 tilføjes Navne: WESTERN INVEST ApS (offentliggjort 2012-10-22)
Den 2012-10-22 tilføjes Reelle ejere: Per Bank Vestergaard (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2012-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Stiftere: Per Bank Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Vedtægter: 2012-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-10-22)
Den 2012-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)