Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenvej 16, 7200 Grindsted (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Grindsted Landevej 6, 7200 Grindsted (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2012-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BANG HEATEXCHANGE ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grindsted Landevej 6, 7200 Grindsted (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Grindsted Landevej 6, 7200 Grindsted (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grindsted Landevej 6, 7200 Grindsted (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Grindsted Landevej 6, 7200 Grindsted (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grindsted Landevej 6, 7200 Grindsted (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågeslundvej 28, 7200 Grindsted (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: bang@bangheat.dk (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-26 tilføjes Vedtægter: 2018-01-26 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2017-04-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-09 fjernes Revisor: REVISION KJÆR ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågeslundvej 28, 7200 Grindsted (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2012-10-22 tilføjes Direktion: Morten Hygum Kjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt at drive konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-22 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-10-29)
Den 2012-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-22 tilføjes Legale ejere: Morten Hygum Kjær Nielsen (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2012-10-22 tilføjes Navne: JAVM HOLDING ApS (offentliggjort 2012-10-22)
Den 2012-10-22 tilføjes Reelle ejere: Morten Hygum Kjær Nielsen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2012-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-10-22 tilføjes Revisor: REVISION KJÆR ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-22 tilføjes Stiftere: Morten Hygum Kjær Nielsen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-22 tilføjes Vedtægter: 2012-10-22 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2012-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-10-22)
Den 2012-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)