Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Kapital | Bestyrelse | ||||
Formål | Kapitalvaluta |
Den 2019-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 9, 2670 Greve (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-22 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@fullcontrol.dk (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Legale ejere: FULL CONTROL ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Navne: FULL CONTROL STUDIOS ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Stiftere: FULL CONTROL ApS, CAT SEED A/S, CAPNOVA A/S (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Thomas Lund (adm. dir) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 9, 2670 Greve (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 9, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 9, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2016-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Jorcks Passage 1, 2., 1162 København K (offentliggjort 2016-04-24)
Den 2016-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@fullcontrol.dk (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-12-20 tilføjes Vedtægter: 2015-12-20 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-03-12 tilføjes Legale ejere: FULL CONTROL ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-03-12 tilføjes Vedtægter: 2015-03-12 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-03-12 fjernes Bestyrelse: Allan Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jorcks Passage 1, 2., 1162 København K (offentliggjort 2016-04-24)
Den 2015-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 47, 4. tv., 1161 København K (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, markedsføre, licensere og sælge computerspil samt dermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2014-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2014-05-28 tilføjes Vedtægter: 2014-05-28 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2013-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 47, 4. tv., 1161 København K (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2013-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 45, 1. tv., 1112 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 201.739,00 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2013-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2013-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 132.175,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 45, 1. tv., 1112 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-22 tilføjes Bestyrelse: Allan Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2012-10-22 tilføjes Direktion: Thomas Lund (adm. dir) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2012-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2012-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-22 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2012-10-22 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2012-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 104.348,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2012-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Navne: FULL CONTROL STUDIOS ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2012-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2012-10-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2012-10-22 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2012-10-22 tilføjes Stiftere: FULL CONTROL ApS, CAT SEED A/S, CAPNOVA A/S (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2012-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2012-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)