Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Vedtægter | Bibranche | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Tegningsregel | Revisor | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingbanken 25, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovhuse 2, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KØNG AUTO A/S. (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-04 tilføjes Binavne: Lylloff Autoteknik ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Vedtægter: 2022-11-24 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-18 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-18 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-18 tilføjes Bibranche: Landskabspleje (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre reparationer af maskiner, anlægsarbejder og dermed beslægtet virksomhed samt at virke som holdingselskab og dermed at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-17 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-18 tilføjes Navne: Lylloffs Maskinteknik ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 fjernes Navne: RENE LYLLOFF HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Vedtægter: 2021-05-18 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab og dermed at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2014-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Vedtægter: 2014-01-13 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2014-01-13 fjernes Revisor: FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhuse 2, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2012-10-15 tilføjes Direktion: René Lylloff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Legale ejere: René Lylloff (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-10-15 tilføjes Navne: RENE LYLLOFF HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2012-10-15 tilføjes Reelle ejere: René Lylloff (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-10-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Revisor: FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Stiftere: René Lylloff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-10-19)
Den 2012-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)