Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: BILGLAS GRUPPEN A/S. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BILGLAS GRUPPEN A/S. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Priorsvej 24, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Priorsvej 24, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Priorsvej 24, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2012-10-02 tilføjes Direktion: Mads Ringfeldt Haarup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-10-18)
Den 2012-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@silkeborgbilglas.dk (offentliggjort 2012-10-18)
Den 2012-10-02 tilføjes Legale ejere: Mads Ringfeldt Haarup (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-10-02 tilføjes Navne: HAARUP HOLDING ApS (offentliggjort 2012-10-16)
Den 2012-10-02 tilføjes Reelle ejere: Mads Ringfeldt Haarup (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2012-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-10-02 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2012-10-02 tilføjes Stiftere: Mads Ringfeldt Haarup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 tilføjes Vedtægter: 2012-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-10-16)
Den 2012-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)