Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Bibranche | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersgade 20, 3. th., 1362 København K (offentliggjort 2024-09-15)
Den 2024-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnebakken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2024-09-15)
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnebakken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2024-09-15)
Den 2022-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kultorvet 11, 1., 1175 København K (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: me@cr8.dk (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-22 fjernes Kontaktoplysninger: me@CR8.dk (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-24 tilføjes Binavne: Create-Kbh ApS (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 tilføjes Vedtægter: 2020-04-24 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kultorvet 11, 1., 1175 København K (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2019-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 51, 2. th., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Hjemmeside: www.cr8.dk (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-07 tilføjes Vedtægter: 2017-06-07 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Binavne: CPHGARDENEXPO ApS (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-31 tilføjes Vedtægter: 2017-01-31 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-31 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-10-01 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-11 tilføjes Binavne: Socialmedialab ApS, Eventbureauet ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Vedtægter: 2015-05-11 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: Din Revisor Frederiksberg P/S Godkendte Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 51, 2. th., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2013-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldegårdsvej 61, 2. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 tilføjes Direktion: Morten Engmark (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: me@CR8.dk (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2013-09-30 tilføjes Legale ejere: M.B.E. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2013-09-30 tilføjes Reelle ejere: Morten Engmark (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2013-09-30 fjernes Direktion: Kristian Sveigaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 tilføjes Vedtægter: 2013-08-20 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2012-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldegårdsvej 61, 2. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-03 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2012-10-03 tilføjes Binavne: NEW PORT TOUR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Direktion: Kristian Sveigaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2012-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Navne: CR8 ApS (offentliggjort 2012-10-16)
Den 2012-10-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2012-10-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2012-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-10-03 tilføjes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Stiftere: KSVEIGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-10-16)
Den 2012-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)