Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2016-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvetandsvej 24, st., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-15 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-13 fjernes Navne: ENERGIGRUPPEN DANMARK ApS (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-13 fjernes Stiftere: OKTAVI ApS, Michael Helge Jensen, Mathias Simonsen Jakobsen (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-01-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2014-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2014-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Direktion: Jim Kåre Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvetandsvej 24, st., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Direktion: Jim Kåre Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte udvikling, opførelse og salg af solcelleanlæg, handel produktion og investering samt dermed beslægtet virksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-15 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Navne: ENERGIGRUPPEN DANMARK ApS (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Stiftere: OKTAVI ApS, Michael Helge Jensen, Mathias Simonsen Jakobsen (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Vedtægter: 2012-10-15 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: DenPower ApS. (offentliggjort 2015-10-05)