Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-10-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TULLEBØLLE VVS & BLIK ApS. (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 85, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 85, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-05 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2014-10-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARTVIG & AALUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARTVIG & AALUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Revisor: HARTVIG & AALUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 85, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2012-10-15 tilføjes Direktion: Stine Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Legale ejere: Stine Nielsen (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2012-10-15 tilføjes Navne: SN HOLDING TULLEBØLLE ApS (offentliggjort 2012-12-03)
Den 2012-10-15 tilføjes Reelle ejere: Stine Nielsen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2012-10-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Revisor: HARTVIG & AALUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Vedtægter: 2012-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-03)
Den 2012-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)