Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Formål | ||||
Legale ejere | Revisor | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Asboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 fjernes Bestyrelse: Steffen Dalgaard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Peter Asboe (direktør) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Steffen Dalgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-27 tilføjes Bestyrelse: Claus Bachmann (formand) (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-26 tilføjes Bestyrelse: Claus Bachmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-26 fjernes Bestyrelse: Tine Østergaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-07-13 fjernes Bestyrelse: Thomas Backmann (formand) (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 tilføjes Bestyrelse: Thomas Backmann (formand) (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2022-12-28 fjernes Bestyrelse: Brian Nygaard (formand) (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-27 fjernes Bestyrelse: Thomas Backmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-10-03 tilføjes Bestyrelse: Thomas Backmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-10-03 fjernes Bestyrelse: Klaus Greven Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-03 tilføjes Direktion: Steffen Dalgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2022-10-03 fjernes Direktion: Morten Kelstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-03 tilføjes Navne: NOBLE DRILLING DS A/S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-02 fjernes Navne: MAERSK DRILLING DS A/S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-03 tilføjes Vedtægter: 2022-10-03 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Bestyrelse: Christine Jeanne Brennet (formand) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2021-01-05 fjernes Bestyrelse: Jesper Ridder Olsen (formand) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-27 tilføjes Direktion: Morten Kelstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2019-09-27 fjernes Direktion: Angela Durkin (direktør) (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-27 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ridder Olsen (formand) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2018-09-27 fjernes Bestyrelse: Dominic Martin John Charnock (formand) (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-21 tilføjes Bestyrelse: Morten Kelstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 85, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 85, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 85, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 85, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 fjernes Bestyrelse: Lars Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Dominic Martin John Charnock (formand) (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Marianne Sørensen Henriksen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 85, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 50, 1263 København K (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-09 tilføjes Bestyrelse: Lars Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-02-09 fjernes Bestyrelse: Ana Lucia Pocas Zambelli (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2017-01-01 tilføjes Bestyrelse: Klaus Greven Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2017-01-01 fjernes Bestyrelse: Samir Abboud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-25 tilføjes Vedtægter: 2016-04-25 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-26 tilføjes Direktion: Angela Durkin (direktør) (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2015-06-26 fjernes Direktion: Jørn Peter Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-25 tilføjes Bestyrelse: Ana Lucia Pocas Zambelli (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2015-06-25 fjernes Bestyrelse: Martin Fruergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage ind- og udlån af kapital, anden finansiel og beslægtet virksomhed samt enhver anden aktivitet inden for de grænser, som bestyrelsen måtte fastsætte. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes og forpligtes i alle forhold af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2014-05-28 tilføjes Vedtægter: 2014-05-28 (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2013-11-01 tilføjes Legale ejere: NOBLE DRILLING A/S (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2013-06-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2014-12-02)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-02)
Den 2012-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 50, 1263 København K (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-10-12 tilføjes Bestyrelse: Martin Fruergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-12 tilføjes Direktion: Jørn Peter Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-02)
Den 2012-10-12 tilføjes Navne: MAERSK DRILLING DS A/S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2012-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-10-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Stiftere: A.P. MØLLER - MÆRSK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-10-12)
Den 2012-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)