Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Erik Jensen | 11.03.2016 | 16.08.2017 | adm. dir |
Carsten Hagen Britze | 11.03.2016 | 20.06.2016 | direktør |
Carsten Hagen Britze | 01.12.2015 | 10.03.2016 | adm. dir |
Jens Erik Jensen | 01.12.2015 | 10.03.2016 | direktør |
Carsten Hagen Britze | 12.10.2012 | 30.11.2015 | direktion |