Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Bestyrelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-14 tilføjes Vedtægter: 2024-07-14 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-13 tilføjes Legale ejere: Benno John Gosvig (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-13 fjernes Legale ejere: Jens Bertel Hjortborg Jensen (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-12 fjernes Legale ejere: Benno John Gosvig (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-13 tilføjes Reelle ejere: Benno John Gosvig (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-13 fjernes Reelle ejere: Jens Bertel Hjortborg Jensen (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-12 fjernes Reelle ejere: Benno John Gosvig (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-13 fjernes Direktion: Jens Bertel Hjortborg Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 fjernes Bestyrelse: Jens Bertel Hjortborg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, renovering, udlejning og salg af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 82.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabetes direktører i forening. (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2014-10-02 tilføjes Vedtægter: 2014-10-02 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2014-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-03-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-03-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borrisvej 27, 6900 Skjern (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-03 tilføjes Bestyrelse: Jens Bertel Hjortborg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-03 tilføjes Direktion: Jens Bertel Hjortborg Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2012-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Legale ejere: Benno John Gosvig (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2012-10-03 tilføjes Navne: TROLDHEDE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2012-10-12)
Den 2012-10-03 tilføjes Reelle ejere: Benno John Gosvig, Jens Bertel Hjortborg Jensen (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2012-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-10-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-10-03 tilføjes Stiftere: Jens Bertel Hjortborg Jensen, Benno John Gosvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-10-12)
Den 2012-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 0212-10-03 tilføjes Legale ejere: Jens Bertel Hjortborg Jensen (offentliggjort 2022-09-15)