Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Vedtægter | ||||
xbrl | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2012-10-11 sletter virksomheden Ejerskaber: EJERLEDERBESTYRELSEN ApS. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Heisesvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Direktion: Flemming Grønskov (direktion) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-11 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Kontaktoplysninger: kda@admipartner.dk (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Legale ejere: Flemming Grønskov (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Navne: MLMF HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Reelle ejere: Flemming Grønskov (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Stiftere: Flemming Grønskov (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-10-16 tilføjes Vedtægter: 2017-10-16 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heisesvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ladegårdsvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2015-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kda@admipartner.dk (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2013-12-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2013-12-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladegårdsvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2012-10-11 tilføjes Direktion: Flemming Grønskov (direktion) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, og herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2012-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-11 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Legale ejere: Flemming Grønskov (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Navne: MLMF HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Reelle ejere: Flemming Grønskov (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2012-10-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-11 tilføjes Stiftere: Flemming Grønskov (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Vedtægter: 2012-10-11 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2012-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-13)