Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Granvej 25, 3200 Helsinge (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-28 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Legale ejere: Ib Ralf Andersen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Navne: IB ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Reelle ejere: Ib Ralf Andersen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Stiftere: Ib Ralf Andersen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HELLENBERG ApS. (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2021-03-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2021-03-07 fjernes Direktion: Ib Ralf Andersen (direktion) (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2017-12-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2017-12-19 fjernes Revisor: NORDKYST REVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 tilføjes Revisor: NORDKYST REVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2016-12-08 fjernes Revisor: NKR ApS (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granvej 25, 3200 Helsinge (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2016-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Granvej 25, 3200 Helsinge (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2015-04-13 tilføjes Revisor: NKR ApS (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2015-04-13 fjernes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2012-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granvej 25, 3200 Helsinge (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Direktion: Ib Ralf Andersen (direktion) (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2012-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingsselskab herunder at eje aktier og anparter. (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-28 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Legale ejere: Ib Ralf Andersen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Navne: IB ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Reelle ejere: Ib Ralf Andersen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2012-09-28 tilføjes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2012-09-28 tilføjes Stiftere: Ib Ralf Andersen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2012-09-28 tilføjes Vedtægter: 2012-09-28 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2012-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-07)