Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Snedkervej 4, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-08 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-25 fjernes Legale ejere: SKROTTEN ApS, REFSING HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-25 fjernes Navne: Bjarne Bo Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-25 fjernes Reelle ejere: Susanne Faber Jørgensen, Brian Nikolaj Windfeld Andersen, Jens Refsing Andersen (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-25 fjernes Stiftere: Susanne Faber Jørgensen (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-06-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Bestyrelse: Bjarne Bo Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Direktion: Brian Nikolaj Windfeld Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-05-24 fjernes Revisor: C&J REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2022-05-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bøgelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-06-29 fjernes Bestyrelse: Susanne Faber Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: REFSING HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Jens Refsing Andersen (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem og et medlem af direktionen i forening. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2018-12-27 tilføjes Bestyrelse: Susanne Faber Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-12-27 tilføjes Direktion: Brian Nikolaj Windfeld Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2018-12-27 fjernes Direktion: Bjarne Bo Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-27 tilføjes Vedtægter: 2018-12-27 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snedkervej 4, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2018-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 46, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-04 tilføjes Navne: Bjarne Bo Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2018-04-03 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Rugvænget 44-46 ApS (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-04 tilføjes Vedtægter: 2018-04-04 (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-03-14 tilføjes Legale ejere: SKROTTEN ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2018-03-14 fjernes Legale ejere: Susanne Faber Jørgensen (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-14 tilføjes Reelle ejere: Susanne Faber Jørgensen, Brian Nikolaj Windfeld Andersen (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2018-03-13 fjernes Reelle ejere: Susanne Faber Jørgensen (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-21 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Rugvænget 44-46 ApS (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2017-03-20 fjernes Navne: BJARNE BO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-21 tilføjes Vedtægter: 2017-03-21 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2017-03-21 fjernes Kontaktoplysninger: bk@fitnessengros.dk (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2014-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 46, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2014-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Snedkervej 4-6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2014-12-14)
Den 2013-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snedkervej 4-6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2014-12-14)
Den 2013-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 44, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: bk@fitnessengros.dk (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2013-01-24 tilføjes Direktion: Bjarne Bo Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-24 fjernes Direktion: Birgitte Kerler (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-12 tilføjes Direktion: Birgitte Kerler (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-12 fjernes Direktion: Bjarne Bo Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-08 tilføjes Direktion: Bjarne Bo Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 44, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2012-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2012-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-08 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2012-10-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2012-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2012-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2012-10-08 tilføjes Legale ejere: Susanne Faber Jørgensen (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2012-10-08 tilføjes Navne: BJARNE BO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2012-10-08 tilføjes Reelle ejere: Susanne Faber Jørgensen (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2012-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2012-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2012-10-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2012-10-08 tilføjes Revisor: C&J REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2012-10-08 tilføjes Stiftere: Susanne Faber Jørgensen (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2012-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2012-10-08 tilføjes Vedtægter: 2012-10-08 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2012-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2012-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-08)