Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 130, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-09 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-17 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-17 fjernes Legale ejere: TJÆREBYGÅRD HOLDING A/S (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-17 fjernes Navne: 11/10-2012 ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-17 fjernes Reelle ejere: Poul-Erik Roed Kristensen (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-17 fjernes Stiftere: TJÆREBYGÅRD HOLDING A/S, LASSE HOCKERUP HOLDING ApS, HI HOCKERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-30 fjernes Direktion: Poul-Erik Roed Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 130, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde-Hastrup-Vej 130, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2018-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-05-29 tilføjes Vedtægter: 2018-05-29 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2018-05-29 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde-Hastrup-Vej 130, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2013-11-01 tilføjes Direktion: Poul-Erik Roed Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2013-11-01 fjernes Direktion: Henning Peter Hockerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønøs Alle 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-21 tilføjes Legale ejere: TJÆREBYGÅRD HOLDING A/S (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom, herunder udlejning, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Navne: 11/10-2012 ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-10-14 fjernes Navne: GLENTEVEJ 8B OG 10-12 ApS (offentliggjort 2012-10-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Navne: GLENTEVEJ 8B OG 10-12 ApS (offentliggjort 2012-10-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2012-10-15 tilføjes Vedtægter: 2012-10-15 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2012-10-11 tilføjes Reelle ejere: Poul-Erik Roed Kristensen (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønøs Alle 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-09 tilføjes Direktion: Henning Peter Hockerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-09 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2012-10-09 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2012-10-09 tilføjes Stiftere: TJÆREBYGÅRD HOLDING A/S, LASSE HOCKERUP HOLDING ApS, HI HOCKERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-08)