Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Boe Madsen | 07.05.2019 | formand |
Frands Boe Madsen | 25.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Flemming Hansen | 25.06.2016 | 07.05.2019 | formand |
Per Boe Madsen | 24.01.2013 | 06.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Martin Weber Pedersen | 24.01.2013 | 25.06.2016 | formand |
Hans Flemming Hansen | 24.01.2013 | 24.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Steen Jørgensen | 05.10.2012 | 24.01.2013 | bestyrelsesmedlem |