Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Reelle ejere | Formål | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-06 tilføjes Legale ejere: NextGen Invest ApS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-06 fjernes Legale ejere: Michael Marquard Finderup (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbane Allé 45, 3., 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 11, 1., 1358 København K (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 tilføjes Binavne: Nxtgen Traffic ApS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-10 tilføjes Navne: NextGen Traffic ApS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-09 fjernes Navne: Lead Invest ApS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-10 tilføjes Vedtægter: 2019-03-10 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-02-06 (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-02-05 tilføjes Direktion: Michael Marquard Finderup (direktør) (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-02-05 tilføjes Vedtægter: 2019-02-05 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2019-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Direktion: Michael Marquard Finderup (direktør) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 tilføjes Direktion: Michael Marquard Finderup (direktør) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2017-10-31 fjernes Direktion: Morten Munk Marcussen (direktion) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: Michael Marquard Finderup (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: PMG GROUP A/S (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Navne: Lead Invest ApS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2017-10-30 fjernes Navne: Nordicsender ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Reelle ejere: Michael Marquard Finderup (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Vedtægter: 2017-10-31 (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 tilføjes Legale ejere: PMG GROUP A/S (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-11-21 fjernes Legale ejere: Blueberry Web-Solutions Private Limited, PMG GROUP A/S (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er, drive konsulentvirksomhed, drive websites, emailmarketing samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2016-03-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-01 tilføjes Legale ejere: Blueberry Web-Solutions Private Limited, PMG GROUP A/S (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-03-01 tilføjes Navne: Nordicsender ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-03-01 tilføjes Vedtægter: 2016-03-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-03-01 fjernes Direktion: Mikael Friis (direktion) (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-29 fjernes Legale ejere: PMG GROUP A/S (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-29 fjernes Navne: DESTLY DANMARK ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2015-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 11, 1., 1358 København K (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 6, 2., 1358 København K (offentliggjort 2015-03-06)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: PMG GROUP A/S (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2012-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 6, 2., 1358 København K (offentliggjort 2015-03-06)
Den 2012-10-01 tilføjes Direktion: Mikael Friis (direktion) (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2012-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor salg af rejser, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2012-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-01 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2012-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Navne: DESTLY DANMARK ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2012-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Stiftere: Mikael Friis, FLISE INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Morten Marcussen. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2012-10-01 tilføjes Vedtægter: 2012-10-01 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2012-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-10-08)
Den 2012-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)