Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Vedtægter | Kapitalvaluta |
Den 2022-03-02 sletter virksomheden Ejerskaber: WiconSoft ApS. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Emil Holms Kanal 14, 2300 København S (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-08 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Hjemmeside: www.comteam.dk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: info@comteam.dk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Legale ejere: M. TORP INVEST ApS, WHH Group ApS, DEVELOPER ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Navne: COMTEAM A/S (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Reelle ejere: Micael Torp (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Stiftere: M. TORP INVEST ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2022-03-10 fjernes Bestyrelse: Micael Torp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2022-03-10 fjernes Direktion: Micael Torp (direktør) (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2022-03-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2022-03-16 Statstidende Dekret
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Holms Kanal 14, 2300 København S (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldborgvej 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Bestyrelse: Søren Kavin (formand) (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2020-09-21 fjernes Bestyrelse: Henrik Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Legale ejere: M. TORP INVEST ApS, WHH Group ApS, DEVELOPER ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-09-21 fjernes Legale ejere: M. TORP INVEST ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Reelle ejere: Micael Torp (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-09-21 fjernes Reelle ejere: Micael Torp (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldborgvej 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Flegmade 15, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flegmade 15, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordensvej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Hjemmeside: www.comteam.dk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-17 tilføjes Legale ejere: M. TORP INVEST ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2018-10-17 fjernes Legale ejere: DeltaIT ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-16 fjernes Legale ejere: M. TORP INVEST ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-17 tilføjes Reelle ejere: Micael Torp (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2018-10-17 fjernes Reelle ejere: Elwin Jepsen (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-16 fjernes Reelle ejere: Micael Torp (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-17 fjernes Bestyrelse: Elwin Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-11 fjernes Bestyrelse: Kim Henrik Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordensvej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2017-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ambolten 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder, drive konsulentvirksomhed samt handel med og servicering af it. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2016-11-30 tilføjes Bestyrelse: Kim Henrik Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Navne: COMTEAM A/S (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-11-29 fjernes Navne: COMTEAM IT SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-11-30 tilføjes Vedtægter: 2016-11-30 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-30 tilføjes Legale ejere: M. TORP INVEST ApS, DeltaIT ApS (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-12-29 fjernes Legale ejere: DeltaIT ApS, M. TORP INVEST ApS, PA DATA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2015-12-30 tilføjes Reelle ejere: Micael Torp, Elwin Jepsen (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ambolten 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2015-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ambolten 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ambolten 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 7, st. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-05-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2015-05-21 fjernes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-01-05 tilføjes Legale ejere: PA DATA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2013-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 7, st. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2013-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvangen 28, 7173 Vonge (offentliggjort 2012-11-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvangen 28, 7173 Vonge (offentliggjort 2012-11-09)
Den 2012-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Storhaven 7, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storhaven 7, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-08 tilføjes Direktion: Micael Torp (direktør) (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2012-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, investering, handel, industri, samt dermed beslægtede erhverv. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2012-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2012-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-08 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2012-10-08 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2012-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2012-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2012-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@comteam.dk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2012-10-08 tilføjes Legale ejere: DeltaIT ApS, M. TORP INVEST ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2012-10-08 tilføjes Navne: COMTEAM IT SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2012-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2012-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2012-10-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2012-10-08 tilføjes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2012-10-08 tilføjes Stiftere: M. TORP INVEST ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2012-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2012-10-08 tilføjes Vedtægter: 2012-10-08 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2012-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2012-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-19)