Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-15 tilføjes Direktion: Kristian Kjær Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-15 fjernes Direktion: Jane Kjær Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2012-10-05 sletter virksomheden Ejerskaber: FIREWORKS DENMARK ENGROS ApS. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2013-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JKC BÆKKE ApS. (offentliggjort 2015-05-01)
Den 2013-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JKC DANMARK ApS. (offentliggjort 2015-05-01)
Den 2017-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FIREWORKS DENMARK ENGROS ApS. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FIREWORKS DENMARK ENGROS ApS. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2021-08-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-31 fjernes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ballesgårdvej 10, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-05 tilføjes Direktion: Jane Kjær Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2012-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og anden formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-10-15)
Den 2012-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Legale ejere: Jane Kjær Johansen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-10-05 tilføjes Navne: JKKJ HOLDING ApS (offentliggjort 2012-10-05)
Den 2012-10-05 tilføjes Reelle ejere: Jane Kjær Johansen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-10-05 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Stiftere: Jane Kjær Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Vedtægter: 2012-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-10-05)
Den 2012-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)