Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Bo Heino Thulstrup Mathiassen | 01.10.2012 | |
Michael Svellov | 01.10.2012 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Martin Skovgaard Holding 2021 ApS (CVR 42939714) | NORMAL | 28.12.2021 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Svellov Holding ApS (CVR 39612518) | NORMAL | 28.12.2021 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Svellov Holding ApS (CVR 39612518) | 31.05.2018 | 27.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Michael Svellov | 11.11.2014 | 31.05.2018 | 100,00% | 100,00 % |