Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-04 tilføjes Kontaktoplysninger: helle@hedambusiness.dk (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 fjernes Kontaktoplysninger: infinity-aps@hotmail.com (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr. Winthers Vej 26, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndsmindevej 3, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-27 tilføjes Direktion: Helle Damsgaard (direktør) (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-27 fjernes Direktion: Steffen Husted Damsgaard (direktion) (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-27 tilføjes Vedtægter: 2021-05-27 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-27 fjernes Bestyrelse: Keld Kjærulff Damsgaard (formand) (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Helle Damsgaard (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Keld Kjærulff Damsgaard (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Helle Damsgaard (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Keld Kjærulff Damsgaard (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Bestyrelse: Keld Kjærulff Damsgaard (formand) (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2017-05-30 fjernes Bestyrelse: Steffen Husted Damsgaard (formand) (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2016-12-01 tilføjes Legale ejere: Keld Kjærulff Damsgaard (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2016-12-01 fjernes Legale ejere: Steffen Husted Damsgaard (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2016-12-01 tilføjes Reelle ejere: Keld Kjærulff Damsgaard (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2016-07-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-10 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2014-07-10 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2014-07-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2014-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: infinity-aps@hotmail.com (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2012-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndsmindevej 3, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2012-10-01 tilføjes Bestyrelse: Steffen Husted Damsgaard (formand) (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2012-10-01 tilføjes Direktion: Steffen Husted Damsgaard (direktion) (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2012-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2012-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Legale ejere: Steffen Husted Damsgaard (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2012-10-01 tilføjes Navne: INFINITE ApS (offentliggjort 2012-10-04)
Den 2012-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Stiftere: Steffen Husted Damsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsens formand. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2012-10-01 tilføjes Vedtægter: 2012-10-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2012-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-10-04)
Den 2012-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)