Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DANBEGRAVELSE.DK ApS. (offentliggjort 2018-01-20)
Den 2019-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 6, 7. h., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Direktion: Camilla Wiinberg (direktion) (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-01 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Kontaktoplysninger: cwiinberg@gmail.com (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Legale ejere: Camilla Wiinberg (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Navne: C.WIINBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Reelle ejere: Camilla Wiinberg (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Stiftere: Camilla Wiinberg (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2014-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2014-04-23 tilføjes Vedtægter: 2014-04-23 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2014-04-23 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Morten Schneider (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Morten Schneider (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 6, 7. h., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Direktion: Camilla Wiinberg (direktion) (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-01 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cwiinberg@gmail.com (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Legale ejere: Camilla Wiinberg (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Navne: C.WIINBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Reelle ejere: Camilla Wiinberg (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Stiftere: Camilla Wiinberg (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-05)