Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Orla Nielsen | 25.09.2012 | 23.04.2020 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Røge Eldrup | 18.05.2018 | 01.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Jørgen Sønderstrup Røge | 20.04.2018 | 18.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Knud Orla Nielsen | 25.09.2012 | 01.06.2019 | bestyrelse |
Helvig Ottilie Marie Søndergaard Nielsen | 25.09.2012 | 01.06.2019 | bestyrelse |
Kurt Mallin Simonsen | 25.09.2012 | 20.04.2018 | bestyrelse |