Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-11 tilføjes Direktion: Lars Henneberg Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-11 fjernes Direktion: Janne Merian Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 9, 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Eberlinsvej 16, 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eberlinsvej 16, 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2014-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bergthorasgade 15, 2. 4., 2300 København S (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-07-03 tilføjes Direktion: Janne Merian Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2014-07-03 fjernes Direktion: Jens Ibsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Legale ejere: Janne Merian Jensen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-07-03 tilføjes Reelle ejere: Janne Merian Jensen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2014-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Vedtægter: 2014-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-10-05 tilføjes Hovedbranche: Nedrivning (offentliggjort 2012-10-09)
Den 2012-10-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bergthorasgade 15, 2. 4., 2300 København S (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2012-10-01 tilføjes Direktion: Jens Ibsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Navne: HENNEBERG MONTAGE ApS (offentliggjort 2012-10-01)
Den 2012-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Stiftere: Jens Ibsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-10-01)
Den 2012-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)