Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Hjemmeside | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåsingegade 29, 7. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2019-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 55, 3., 1253 København K (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-12-27 fjernes Binavne: NYCA COMMUNICATION ApS, CANY ApS (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-12-20 tilføjes Navne: Fosbury ApS (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-12-19 fjernes Navne: FOSBURY ApS (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-04 tilføjes Legale ejere: Ole Caspersen (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-04-04 fjernes Legale ejere: Michael Nyrop (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-04-03 fjernes Legale ejere: Ole Caspersen (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-04-04 tilføjes Reelle ejere: Ole Caspersen (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-04-04 fjernes Reelle ejere: Michael Nyrop (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-04-03 fjernes Reelle ejere: Ole Caspersen (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-04-04 fjernes Direktion: Michael Nyrop (direktion) (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 55, 3., 1253 København K (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2017-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 55, 1253 København K (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: ole@fosbury.com (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-17 fjernes Kontaktoplysninger: ole@fosbury.dk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 55, 1253 København K (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2015-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tåsingegade 29, 7. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-11-17 tilføjes Hjemmeside: www.fosbury.com (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-01 tilføjes Direktion: Michael Nyrop (direktion) (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2014-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: Ole Caspersen, Michael Nyrop (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2014-10-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Caspersen, Michael Nyrop (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2014-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Vedtægter: 2014-10-01 (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: ole@fosbury.dk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: Cany@olecaspersen.dk (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-03 tilføjes Navne: FOSBURY ApS (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2013-11-02 fjernes Navne: CANY ApS (offentliggjort 2012-10-01)
Den 2012-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: Cany@olecaspersen.dk (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2012-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåsingegade 29, 7. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2012-09-19 tilføjes Bibranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2012-10-03)
Den 2012-09-19 tilføjes Binavne: NYCA COMMUNICATION ApS, CANY ApS (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2012-09-19 tilføjes Direktion: Ole Caspersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2012-10-03)
Den 2012-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Navne: CANY ApS (offentliggjort 2012-10-01)
Den 2012-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Stiftere: Ole Caspersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-10-01)
Den 2012-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)