Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Rye Egegaard Simonsen | 14.08.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Bøgevang Køster Christensen | 25.09.2012 | 14.08.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Preben Kjærsgaard Simonsen | 31.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Rye Egegaard Simonsen | 14.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
René Ploug-Rønning | 25.09.2012 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Bøgevang Køster Christensen | 25.09.2012 | 14.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Gregersen | 25.09.2012 | 18.04.2016 | bestyrelsesmedlem |