Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Ole Mortensen | 01.10.2012 | 31.03.2020 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Winther Jørgensen | 10.12.2018 | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rene Meilandt Mortensen | 10.06.2013 | 31.03.2020 | bestyrelse |
Peter Vinderslev | 10.06.2013 | 31.03.2020 | formand |
Lars Ole Mortensen | 01.10.2012 | 31.03.2020 | bestyrelse |
John Andersen | 01.10.2012 | 31.03.2020 | bestyrelse |
Søren Høgsgaard Andersen | 01.10.2012 | 10.12.2018 | formand |
Allan Lundgaard Bjørn | 01.10.2012 | 10.06.2013 | bestyrelse |
Tom Østergaard | 01.10.2012 | 10.06.2013 | bestyrelse |
Claus Lykke Jensen | 01.10.2012 | 10.06.2013 | bestyrelse |