Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørne Alle 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2012-09-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NAILMANIA ApS. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-16 tilføjes Vedtægter: 2017-05-16 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-10-17)
Den 2013-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-01 tilføjes Legale ejere: Birgit Fobian-Larsen, Ken Frederik Carlsen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-10-01 tilføjes Reelle ejere: Birgit Fobian-Larsen, Ken Frederik Carlsen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2012-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2012-09-21 tilføjes Direktion: Ken Frederik Carlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt foretage anden passiv investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 tilføjes Navne: NAILMANIA HOLDING ApS (offentliggjort 2012-09-28)
Den 2012-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2012-09-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2012-09-21 tilføjes Stiftere: Ken Frederik Carlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-21 tilføjes Vedtægter: 2012-09-21 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2012-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-28)
Den 2012-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)