Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-05 tilføjes Legale ejere: Emilia Liva Huusfeldt Borbiconi (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-05 tilføjes Reelle ejere: Emilia Liva Huusfeldt Borbiconi (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2013-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Grøn Industri A/S. (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grøn Industri A/S. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-10-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Grøn El & Teknik ApS. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grøn El & Teknik ApS. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-08-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Northern Baits ApS. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grøn-Energi ApS. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2021-02-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Northern Baits ApS. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-06-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vemmetofte Alle 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2017-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Haveselskabetsvej 3, 2. b tv., 1823 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-02-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-02-15 tilføjes Vedtægter: 2016-02-15 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-02-15 fjernes Revisor: Kasper Wagner Holm (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-02-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haveselskabetsvej 3, 2. b tv., 1823 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2012-09-27 tilføjes Direktion: Simon Borbiconi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2012-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Legale ejere: Simon Borbiconi (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2012-09-27 tilføjes Navne: SBO HOLDING ApS (offentliggjort 2012-09-27)
Den 2012-09-27 tilføjes Reelle ejere: Simon Borbiconi (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2012-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2012-09-27 tilføjes Revisor: Kasper Wagner Holm (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2012-09-27 tilføjes Stiftere: Simon Borbiconi (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Vedtægter: 2012-09-27 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2012-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-27)
Den 2012-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)