Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenagervej 9, 6230 Rødekro (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Bestyrelse: Claus Bering (formand) (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Direktion: Bjarne Jespersen Overgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Legale ejere: CRH DENMARK A/S (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Navne: GRUS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-06-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-02-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Bering (formand) (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-02-01 tilføjes Direktion: Bjarne Jespersen Overgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-02-01 tilføjes Legale ejere: CRH DENMARK A/S (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-02-01 fjernes Legale ejere: GRUS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-02-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-02-01 tilføjes Vedtægter: 2023-02-01 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-02-01 fjernes Reelle ejere: Bjarne Jespersen Overgaard, Rasmus Holmann Overgaard (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 fjernes Direktion: Bjarne Jespersen Overgaard (direktør) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-10-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2012-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenagervej 9, 6230 Rødekro (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2012-09-25 tilføjes Direktion: Bjarne Jespersen Overgaard (direktør) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2012-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde landbrugsejendomme til råstofudvinding og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2012-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2012-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-01 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2012-09-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2012-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2012-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2012-09-25 tilføjes Legale ejere: GRUS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2012-09-25 tilføjes Navne: GRUS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2012-09-25 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Jespersen Overgaard, Rasmus Holmann Overgaard (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2012-09-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2012-09-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2012-09-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2012-09-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2012-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2012-09-25 tilføjes Vedtægter: 2012-09-25 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2012-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2012-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-05)