Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Binavne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Navne | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: AAVIK ACOUSTICS ApS. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Axxess Acoustics ApS. (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Børresen ApS. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-12-06 tilføjes Bestyrelse: Dennis Albæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-06 fjernes Bestyrelse: Jeppe Hoff Nyby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-10-31 tilføjes Hjemmeside: www.audiogroupdenmark.com (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-30 fjernes Hjemmeside: www.ansuz-acoustics.com (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: ks@audiogroupdenmark.com (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-30 fjernes Kontaktoplysninger: lkk@ansuz-acoustics.com (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-16 tilføjes Binavne: Axxess Acoustics ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-13 tilføjes Vedtægter: 2023-10-13 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Binavne: Børresen ApS, Aavik Acoustics ApS (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-02-15 tilføjes Bestyrelse: Line Ghisler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-09 tilføjes Legale ejere: Audio Group Denmark Holding A/S (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-09 fjernes Legale ejere: Audio Group DK ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-04 tilføjes Binavne: Upper Level ApS, ANSUZ-ACOUSTICS ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 tilføjes Navne: Audio Group Denmark ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-02 fjernes Navne: ANSUZ-ACOUSTICS ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 tilføjes Vedtægter: 2023-01-03 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-12-29 tilføjes Legale ejere: Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-12-29 fjernes Legale ejere: Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-12-29 tilføjes Reelle ejere: Lars Kristian Kristensen, Michael Børresen (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-12-28 fjernes Reelle ejere: Michael Børresen, Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Hoff Nyby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-04-13 tilføjes Direktion: Kent Vinther Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 fjernes Direktion: Lars Kristian Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af tilbehør og elektronik til musik og HI-FI markedet og anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Reelle ejere: Michael Børresen, Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-04-12 fjernes Reelle ejere: Lars Kristian Kristensen, Michael Børresen (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Vedtægter: 2022-04-13 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 fjernes Bestyrelse: Per Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 tilføjes Legale ejere: Audio Group DK ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-08-17 fjernes Legale ejere: Larserus Holding ApS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2020-08-16 fjernes Legale ejere: Audio Group DK ApS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Reelle ejere: Michael Børresen (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2020-07-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-10 tilføjes Bestyrelse: Per Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2020-01-09 fjernes Bestyrelse: Per Mortensen (formand) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-12 fjernes Reelle ejere: Michael Børresen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-12 fjernes Bestyrelse: Lars Henrik Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-12 fjernes Reelle ejere: Lars Henrik Søndergaard, Per Mortensen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-29 tilføjes Bestyrelse: Lars Henrik Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-05-28 fjernes Bestyrelse: Per Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-22 tilføjes Legale ejere: Larserus Holding ApS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2019-05-22 fjernes Legale ejere: DANTAX RADIO A/S (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-22 tilføjes Reelle ejere: Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2019-05-21 fjernes Reelle ejere: Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-16 fjernes Bestyrelse: Hanne Bruun Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Reelle ejere: Lars Kristian Kristensen, Lars Henrik Søndergaard, Per Mortensen, Michael Børresen (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 fjernes Reelle ejere: Michael Børresen, Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-18 tilføjes Reelle ejere: Michael Børresen, Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-24 tilføjes Bestyrelse: Hanne Bruun Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-05-24 tilføjes Legale ejere: Audio Group DK ApS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2018-05-24 fjernes Legale ejere: Upper Level Holding ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-18 tilføjes Legale ejere: Upper Level Holding ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-18 fjernes Legale ejere: Michael Børresen, Lars Kristian Kristensen, Per Mortensen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2018-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 6, 9530 Støvring (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-23 fjernes Bestyrelse: Peter Bager (formand) (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 6, 9530 Støvring (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Elisabethsvej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-15 tilføjes Hjemmeside: www.ansuz-acoustics.com (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2017-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: lkk@ansuz-acoustics.com (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-11 tilføjes Bestyrelse: Peter Bager (formand) (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-08-10 fjernes Bestyrelse: Lars Kristian Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-11 tilføjes Direktion: Lars Kristian Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2016-08-11 fjernes Direktion: Per Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elisabethsvej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2014-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmehøjvej 31, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2014-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af tilbehør og elektronik til musik og HI-FI markedet. (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2014-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af en direktør alene. (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2014-05-01 tilføjes Vedtægter: 2014-05-01 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmehøjvej 31, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2013-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Elisabethsvej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Legale ejere: DANTAX RADIO A/S (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elisabethsvej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-27 tilføjes Bestyrelse: Lars Kristian Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-27 tilføjes Direktion: Per Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2012-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Legale ejere: Michael Børresen, Lars Kristian Kristensen, Per Mortensen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2012-09-27 tilføjes Navne: ANSUZ-ACOUSTICS ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2012-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-09-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Stiftere: Per Mortensen, Michael Børresen, Lars Kristian Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-27)
Den 2012-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)