Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Hindhede | 05.09.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aage Hindhede | 12.09.2012 | 05.09.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Bjerre Bojsen | 24.05.2019 | 02.07.2020 | formand |
Henrik Jensen Höhrmann | 05.09.2016 | 24.05.2019 | formand |
Christian Bjerre Bojsen | 05.09.2016 | 23.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Aage Hindhede | 12.09.2012 | 02.07.2020 | bestyrelse |
Jacob Hindhede | 12.09.2012 | 02.07.2020 | bestyrelse |
Christophe Daniel César Rosiejak | 12.09.2012 | 12.09.2018 | bestyrelse |
Christian Bjerre Bojsen | 12.09.2012 | 04.09.2016 | formand |