Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-22 tilføjes Vedtægter: 2016-11-22 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-10-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-30 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2013-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Vedtægter: 2013-06-07 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-10-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2012-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 6, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-28 tilføjes Direktion: Olav Vium (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Legale ejere: Olav Vium (offentliggjort 2015-06-07)
Den 2012-06-28 tilføjes Navne: OVO DATA & TEGN ApS (offentliggjort 2012-09-25)
Den 2012-06-28 tilføjes Reelle ejere: Olav Vium (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2012-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Stiftere: Olav Vium (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-25)
Den 2012-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)