Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-01 tilføjes Revisor: REVISORHUSET HINNERUP ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-10-01 fjernes Revisor: RISSKOV REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-12 tilføjes Revisor: RISSKOV REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2013-06-12 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET 5R ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-04-23)
Den 2012-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 10, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-14 tilføjes Direktion: Jesper Bentley Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsudlejning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Legale ejere: DITLEVS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-09-14 tilføjes Navne: DITLEVS EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2012-09-20)
Den 2012-09-14 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bentley Ditlevsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2012-09-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-09-14 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET 5R ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Stiftere: DITLEVS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Vedtægter: 2012-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-20)
Den 2012-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)