Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 13, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Direktion: Søren Stensdal (direktion) (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-17 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: info@stensdal.dk (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Legale ejere: STENSDAL GROUP A/S (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET FAKTA, LEJRE ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2014-09-30 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2014-01-01 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Stiftere: Inge Merete Stensdal (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 13, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2014-12-20)
Den 2014-04-25 tilføjes Direktion: Søren Stensdal (direktion) (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-04-25 fjernes Direktion: Inge Merete Stensdal (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar samt at eje og besidde kapitalandele i andre selskaber i Danmark og i udlandet samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@stensdal.dk (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Vedtægter: 2014-04-25 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: STENSDAL GROUP A/S (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-09-30 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-01-01 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2012-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2014-12-20)
Den 2012-09-17 tilføjes Direktion: Inge Merete Stensdal (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2012-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-17 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2012-09-17 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2012-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2012-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2012-09-17 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET FAKTA, LEJRE ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2012-09-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2012-09-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2012-09-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2012-09-17 tilføjes Stiftere: Inge Merete Stensdal (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2012-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2012-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-31)