Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rebekka Skaarup | 24.08.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Skaarup | 10.02.2020 | 24.08.2020 | adm. dir |
Tenna Sara Skaarup | 08.01.2017 | 24.08.2020 | direktør |
Carl Richard Christensen | 04.11.2014 | 08.01.2017 | direktion |
Hans Christian Grube | 19.09.2012 | 04.11.2014 | direktion |