Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vågøvej 28, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Oensvej 144, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 tilføjes Direktion: Tim Christian Laursen (direktør) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 fjernes Direktion: Claus Skousen Laursen (direktør) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 tilføjes Navne: T.C.L EJENDOMME ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-14 fjernes Navne: C. L. EJENDOMME, HORSENS ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-15 tilføjes Vedtægter: 2024-05-15 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Legale ejere: Claus Laursen Holding II ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-31 fjernes Legale ejere: CLAUS LAURSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-31 tilføjes Reelle ejere: Tim Christian Laursen (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-31 fjernes Reelle ejere: Claus Skousen Laursen (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-03-21 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-03-21 fjernes Revisor: Revisto I/S (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oensvej 144, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2020-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Oensvej 144, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Revisor: Revisto I/S (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2016-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2013-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-07-02)
Den 2013-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oensvej 144, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2012-09-17 tilføjes Direktion: Claus Skousen Laursen (direktør) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2012-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, udvikling og udlejning af erhvervs- og boligejendomme og anden investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Legale ejere: CLAUS LAURSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2012-09-17 tilføjes Navne: C. L. EJENDOMME, HORSENS ApS (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2012-09-17 tilføjes Reelle ejere: Claus Skousen Laursen (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2012-09-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-09-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2012-09-17 tilføjes Stiftere: CLAUS LAURSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Vedtægter: 2012-09-17 (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2012-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-18)
Den 2012-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)