Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-14 tilføjes Direktion: Jens Henrik Hessellund Eskildsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-26)
Den 2024-05-14 fjernes Direktion: Henrik Henriksen (direktør) (offentliggjort 2024-05-26)
Den 2013-07-17 sletter virksomheden Ejerskaber: DANLAGER ApS. (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 7323 Give (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredballe Center 16, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredballe Center 16, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredballe Center 16, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-21 tilføjes Direktion: Henrik Henriksen (direktør) (offentliggjort 2024-05-26)
Den 2018-02-21 fjernes Direktion: Anja Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredballe Center 16, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 9, 7323 Give (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af restvarer samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-22 tilføjes Vedtægter: 2017-08-22 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2012-11-01 tilføjes Legale ejere: Anja Henriksen, JHHE ApS (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2012-11-01 tilføjes Reelle ejere: Anja Henriksen, Jens Henrik Hessellund Eskildsen (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2012-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 9, 7323 Give (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2012-09-17 tilføjes Direktion: Anja Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af restvarer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2012-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2012-12-11)
Den 2012-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Navne: KANONSALG ApS (offentliggjort 2012-09-17)
Den 2012-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Stiftere: Anja Henriksen, Anita Eskildsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2012-09-17 tilføjes Vedtægter: 2012-09-17 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2012-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-17)
Den 2012-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)