Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOLDINGSELSKABET AF 15.03.2004 ApS. (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dag Hammarskjølds Gade 4, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-15 tilføjes Direktion: Merete Ipsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-15 tilføjes Legale ejere: Merete Ipsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2012-09-15 tilføjes Navne: SPECIALLÆGEHOLDINGSELSKABET MERETE IPSEN ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2012-09-15 tilføjes Reelle ejere: Merete Ipsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2012-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-09-15 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-15 tilføjes Stiftere: Merete Ipsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-15 tilføjes Vedtægter: 2012-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-17)
Den 2012-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)